Dr. iur. Hans Rüegg
Untertitel
26. Juni 1902 - 20. Januar 1972
Stadtpräsident von Winterthur 1. September 1939 - 30. Juni 1966
Stadtpräsident von Winterthur 1. September 1939 - 30. Juni 1966
Datum
1972
Autor:innen
Gutachter_in
Herausgeber:innen
Illustrator_in
Weitere Beteiligte
Partner Institutionen
Submitter
Verlag
Dokumententyp
Buch
Lizenzinformationen
Rechteinhaber_in
ISBN
ISMN
ISSN
Weitere Identifikatoren
Beschreibung
Zusammenfassung
DDC
920 Biografien, Genealogie, Insignien
Weitere Schlagworte
Thema
Alltags-/Populärkultur, Religion